上將王震是什么學(xué)歷 中國五星上將全集
王震是誰,開國上將簡歷,王震將軍的人物簡介,王震上將的介紹,中國開國上將,建國后1955年授銜,王震任什么職務(wù)?
本文導(dǎo)航
王震是誰
王震同志是中國共產(chǎn)黨的優(yōu)秀黨員,偉大的無產(chǎn)階級革命家、政治家、軍事家,堅(jiān)定的馬克思主義者,黨和國家的卓越領(lǐng)導(dǎo)人。他在六十多年的革命生涯中,為中國人民的解放和新中國的建立,為社會主義建設(shè)和改革開放事業(yè),做出了重大貢獻(xiàn),深受全黨全國各族人民的尊敬和愛戴。 -----------------求采納
開國大將名單一覽表
1955年8月27日授予(55人)
蕭克(1907.07.14-2008.10.24),時(shí)任國防部副部長兼訓(xùn)練總監(jiān)部副部長。
李達(dá)(1905.04.19-1993.07.12),時(shí)任國防部副部長兼訓(xùn)練總監(jiān)部副部長。
張宗遜(1908.02.07-1998.09.14),時(shí)任副總參謀長兼訓(xùn)練總監(jiān)部副部長。
李克農(nóng)(1899.09.15-1962.02.09),時(shí)任副總長兼外交部副部長。
王震(1908.04.11-1993.03.12),時(shí)任副總長兼鐵道兵司令、政委。
許世友(1905.02.28-1985.10.22),時(shí)任副總長兼南京軍區(qū)司令。
鄧華(1910.04.28-1980.07.03),時(shí)任副總長兼沈陽軍區(qū)司令。
彭紹輝(1906.09.06-1978.04.25),時(shí)任副總長兼訓(xùn)練總監(jiān)部副部長。
張愛萍(1910.01.09-2003.07.05),時(shí)任副總長。
楊成武(1914.10.08-2004.02.14),時(shí)任副總長兼北京軍區(qū)司令、防空軍司令。
韓先楚(1913.02.-1986.10.03),時(shí)任副總長。
李濤(1905.09.04-1970.12.20),時(shí)任總參謀部三部部長。
傅秋濤(1907.08.03-1981.08.25),時(shí)任總參隊(duì)列部長。
王平(1907.10.12-1998.02.08),時(shí)任總參動員部長。
呂正操(1904.01.04-2009.10.13),時(shí)任總參軍事交通部長。
傅鐘(1900.06.23-1989.07.28),時(shí)任總政治部副主任。
肖華(1916.1.21-1985.08.12),時(shí)任總政副主任兼總干部部副部長。
甘泗淇(1903.12.21-1964.02.05),時(shí)任總政副主任。
宋任窮(1909.07.11-2005.01.08),時(shí)任總干部部副部長。
賴傳珠(1910.04.03-1965.12.24),時(shí)任總干部部副部長。
洪學(xué)智(1913.02.02-2006.11.20),時(shí)任總后副部長。
周士第(1900.09.09-1979.06.30),時(shí)任訓(xùn)練總監(jiān)部副部長兼軍外訓(xùn)練部長。
郭天民(1905.08.-1970.05.26),時(shí)任訓(xùn)練總監(jiān)部副部長兼軍事出版部長。
周純?nèi)?905.10.08-1985.07.28),時(shí)任武裝力量監(jiān)察部副部長。
楊至誠(1903.11.30-1967.02.03),時(shí)任武裝力量監(jiān)察部副部長。
陳再道(1909.01.24-1993.04.06),時(shí)任武裝力量監(jiān)察部副部長兼武漢軍區(qū)司令、湖北軍區(qū)司令員。
陳奇涵(1897.09.23-1981.06.19),時(shí)任軍事法院院長。
王宏坤(1909.01.22-1993.08.20),時(shí)任海軍副司令。
蘇振華(1912.06.02-1979.02.07),時(shí)任海軍副政委兼政治部主任。
劉亞樓(1910.03.12-1965.05.07),時(shí)任空軍司令。
劉震(1915.03.03-1992.08.20),時(shí)任空軍副司令。
陳錫聯(lián)(1915.01-1999.06.10),時(shí)任炮兵司令。
韋國清(1913.09.02-1989.06.14),時(shí)任駐越南軍事顧問團(tuán)團(tuán)長公安軍副司令。
陳士榘(1909.04.14-1995.07.22),時(shí)任工程兵司令。
陳伯鈞(1910.11.26-1974.02.06),時(shí)任軍事學(xué)院副院長。
鐘期光(1909.01.02-1991.05.22),時(shí)任軍事學(xué)院副政委兼政治部主任。
宋時(shí)輪(1907.09.10-1991.09.17),時(shí)任總高級步校校長。
朱良才(1900.09.27-1989.02.22),時(shí)任北京軍區(qū)政委。
董其武(1899.11.27-1989.03.03),時(shí)任69軍軍長。
唐亮(1910.06.13-1986.11.20),時(shí)任南京軍區(qū)政委。
葉飛(1914.05.07-1999.04.18),時(shí)任南京軍區(qū)副司令兼福建軍區(qū)司令。
楊得志(1911.01.03-1994.10.25),時(shí)任濟(jì)南軍區(qū)司令。
王新亭(1908.12.23-1984.12.11),時(shí)任濟(jì)南軍區(qū)政委代司令員。
黃永勝(1910.11.17-1983.04.26),時(shí)任廣州軍區(qū)司令。
李天佑(1914.01.08-1970.09.27),時(shí)任廣州軍區(qū)副司令兼廣西軍區(qū)司令。
陳明仁(1903.04.07-1974.05.21),時(shí)任55軍軍長。
賀炳炎(1913.02.05-1960.07.01),時(shí)任成都軍區(qū)司令。
閻紅彥(1909.10.26-1967.01.08),時(shí)任成都軍區(qū)第一副政委。
謝富治(1909.08.-1972.03.26),時(shí)任昆明軍區(qū)司令兼政委。
陶峙岳(1892.9.18-1988.12.26),時(shí)任新疆建設(shè)兵團(tuán)司令。
烏蘭夫(1906.12.23-1988.12.08),時(shí)任內(nèi)蒙古軍區(qū)司令、政委。
周桓(1909.02.22-1993.10.27),時(shí)任沈陽軍區(qū)政委。
楊勇(1912.10.28-1983.01.06),時(shí)任志愿軍司令。
李志民(1906.07.09-1987.11.16),時(shí)任志愿軍政委。
趙爾陸(1905.06.04-1967.02.02),時(shí)任二機(jī)部長。
1956年授予(1人)
王建安(1907.11.08-1980.07.25),時(shí)任沈陽軍區(qū)副司令員。
1958年授予(1人)
李聚奎(1904.12.31-1995.6.25),時(shí)任總后勤部政治委員。
王震將軍的人物簡介
王震將軍是我國偉大的無產(chǎn)階級革命家、政治家、軍事家。生于一九零八年四月十一日。湖南瀏陽人,鐵路工人出身。一九二七年加入中國共產(chǎn)黨。將軍智勇雙全,常親率部沖鋒陷陣,屢建戰(zhàn)功。畢生作戰(zhàn)數(shù)千次,七次負(fù)傷。長征中為紅六軍團(tuán)政委,首先率部西征。四四年冬,率四千人自延安出發(fā),渡黃河,越長江、沿途戰(zhàn)勝敵軍重重堵截,終達(dá)湘粵邊界,開辟新區(qū)。后因敵情變化奉命北返。此行歷時(shí)兩年,行程二萬七千余里,大小戰(zhàn)斗三百余次,創(chuàng)軍事史上的又一奇跡,被毛澤東贊為我軍的第二次長征。非共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下之鐵軍能如是乎?土地革命戰(zhàn)爭時(shí)期,任粵漢鐵路長岳段工會糾察隊(duì)中隊(duì)長,湘鄂贛邊區(qū)赤衛(wèi)隊(duì)支隊(duì)長兼政委,中國工農(nóng)紅軍湘東獨(dú)立一師團(tuán)政委,師政治部主任、師政委兼第八軍代政委,湘贛軍區(qū)代司令員。參與領(lǐng)導(dǎo)湘贛革命根據(jù)地反“圍剿”斗爭,曾獲三等紅星獎?wù)隆:笕蔚诹妶F(tuán)政委,第二軍團(tuán)政委。參與開辟湘鄂川黔革命根據(jù)地。1935年參加長征??谷諔?zhàn)爭時(shí)期,任八路軍一二0師三五九旅副旅長、旅長兼政委。1941年初率三五九旅屯墾南泥灣。1942年兼任中共延安地委書記、延安軍分區(qū)司令員、衛(wèi)戍區(qū)司令員。1944年任八路軍南下支隊(duì)司令員。解放戰(zhàn)爭時(shí)期,任中原軍區(qū)第一副司令員兼參謀長,參與指揮中原突圍。后任西北野戰(zhàn)軍第二縱隊(duì)司令員兼政委、軍長兼政委,第一野戰(zhàn)軍兵團(tuán)司令員兼政委。參加了延安保衛(wèi)戰(zhàn)和青化砭、羊馬河、蟠龍等戰(zhàn)役將軍征鞍未解,復(fù)請纓進(jìn)軍新疆,攀越積雪的祁連,橫穿浩瀚戈壁,終成解放大業(yè)。1949年率部挺進(jìn)新疆。后任中共中央新疆分局書記,新疆軍區(qū)第一副司令員、代司令員兼政委。1958創(chuàng)建塔里木農(nóng)墾大學(xué)(今塔里木大學(xué))。 建國后,將軍對各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)無不全力以赴。曾親率鐵道兵建成具有戰(zhàn)略意義之鷹廈、黎湛兩路,尤其傾力農(nóng)墾事業(yè)。并于1958年創(chuàng)建了黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)。昔日墾荒南泥灣,使荊榛遍布之地變成陜北江南,隨之開發(fā)新疆,使荒涼之戈壁地疊現(xiàn)塞外綠洲。繼而開發(fā)東北荒原,拓展海南膠林,終年奔波于荒山野嶺間,與群眾同甘共苦、親密無間。覽今日之勝景,能不憶及將軍之心血乎?將軍晚年任中華人民共和國副主席。雖年屆高齡,仍心系國事,擁護(hù)黨的基本路線,關(guān)心人民的命運(yùn)、國家前途。常親臨各地視察,對教育事業(yè)和發(fā)展中外友好關(guān)系傾盡心力!1955年被授予上將軍銜。曾獲一級八一勛章、一級獨(dú)立自由勛章、一級解放勛章。1993年3月12日在廣州逝世,終年85歲,逝世后捐獻(xiàn)了眼角膜。同年4月5日骨灰撒放在新疆天山。同年10月15日塑像在黑龍江農(nóng)墾牡丹江管理分局正式落成。1994年3月,大型文獻(xiàn)紀(jì)錄片《王震將軍》、大型畫冊《王震》、紀(jì)念專輯《尊師重教的典范──王震同志》發(fā)行。同年10月,銅像在新疆維吾爾自治區(qū)石河子市落成。1999年11月《王震傳》(上卷)出版發(fā)行。一九九三年三月十二日不幸病逝于廣州,歿于任上,鞠躬盡瘁。其生前遺囑云:骨灰撒于天山,永遠(yuǎn)為中華民族站崗,永遠(yuǎn)向往壯麗的共產(chǎn)主義!
王震上將的介紹
王震(1908年4月11日-1993年3月12日),中國人民解放軍開國上將、政治家。生于湖南省瀏陽縣馬跪橋村一個(gè)貧苦農(nóng)民家庭。1927年1月加入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán),5月轉(zhuǎn)入中國共產(chǎn)黨。曾任中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、中共中央軍委委員、中央軍委常委、中共中央黨校校長、中華人民共和國副主席等職務(wù)。
中國五星上將全集
開國上將是中華人民共和國成立后,1955年中國人民解放軍首次實(shí)行軍銜制,55位將領(lǐng)被授予上將軍銜。是代表紅軍、抗日和解放戰(zhàn)爭時(shí)有杰出貢獻(xiàn)的將領(lǐng)。
1956年和1958年,又有兩位高級將領(lǐng)先后被授予上將軍銜。這57位將軍為創(chuàng)建中華人民共和國做出過重大貢獻(xiàn),因此被人們稱之為“開國上將”。
1955年8月27日授予(55人)
蕭克(1907.07.14-2008.10.24),時(shí)任國防部副部長兼訓(xùn)練總監(jiān)部副部長。
李達(dá)(1905.04.19-1993.07.12),時(shí)任國防部副部長兼訓(xùn)練總監(jiān)部副部長。
張宗遜(1908.02.07-1998.09.14),時(shí)任副總參謀長兼訓(xùn)練總監(jiān)部副部長。
李克農(nóng)(1899.09.15-1962.02.09),時(shí)任副總長兼外交部副部長。
王震(1908.04.11-1993.03.12),時(shí)任副總長兼鐵道兵司令、政委。
許世友(1905.02.28-1985.10.22),時(shí)任副總長兼南京軍區(qū)司令。
鄧華(1910.04.28-1980.07.03),時(shí)任副總長兼沈陽軍區(qū)司令。
彭紹輝(1906.09.06-1978.04.25),時(shí)任副總長兼訓(xùn)練總監(jiān)部副部長。
張愛萍(1910.01.09-2003.07.05),時(shí)任副總長。
楊成武(1914.10.08-2004.02.14),時(shí)任副總長兼北京軍區(qū)司令、防空軍司令。
韓先楚(1913.02.-1986.10.03),時(shí)任副總長。
李濤(1905.09.04-1970.12.20),時(shí)任總參謀部三部部長。
傅秋濤(1907.08.03-1981.08.25),時(shí)任總參隊(duì)列部長。
王平(1907.10.12-1998.02.08),時(shí)任總參動員部長。
呂正操(1904.01.04-2009.10.13),時(shí)任總參軍事交通部長。
傅鐘(1900.06.23-1989.07.28),時(shí)任總政治部副主任。
肖華(1916.1.21-1985.08.12),時(shí)任總政副主任兼總干部部副部長。
甘泗淇(1903.12.21-1964.02.05),時(shí)任總政副主任。
宋任窮(1909.07.11-2005.01.08),時(shí)任總干部部副部長。
賴傳珠(1910.04.03-1965.12.24),時(shí)任總干部部副部長。
洪學(xué)智(1913.02.02-2006.11.20),時(shí)任總后副部長。
周士第(1900.09.09-1979.06.30),時(shí)任訓(xùn)練總監(jiān)部副部長兼軍外訓(xùn)練部長。
郭天民(1905.08.-1970.05.26),時(shí)任訓(xùn)練總監(jiān)部副部長兼軍事出版部長。
周純?nèi)?905.10.08-1985.07.28),時(shí)任武裝力量監(jiān)察部副部長。
楊至誠(1903.11.30-1967.02.03),時(shí)任武裝力量監(jiān)察部副部長。
陳再道(1909.01.24-1993.04.06),時(shí)任武裝力量監(jiān)察部副部長兼武漢軍區(qū)司令、湖北軍區(qū)司令員。
陳奇涵(1897.09.23-1981.06.19),時(shí)任軍事法院院長。
王宏坤(1909.01.22-1993.08.20),時(shí)任海軍副司令。
蘇振華(1912.06.02-1979.02.07),時(shí)任海軍副政委兼政治部主任。
劉亞樓(1910.03.12-1965.05.07),時(shí)任空軍司令。
劉震(1915.03.03-1992.08.20),時(shí)任空軍副司令。
陳錫聯(lián)(1915.01-1999.06.10),時(shí)任炮兵司令。
韋國清(1913.09.02-1989.06.14),時(shí)任駐越南軍事顧問團(tuán)團(tuán)長公安軍副司令。
陳士榘(1909.04.14-1995.07.22),時(shí)任工程兵司令。
陳伯鈞(1910.11.26-1974.02.06),時(shí)任軍事學(xué)院副院長。
鐘期光(1909.01.02-1991.05.22),時(shí)任軍事學(xué)院副政委兼政治部主任。
宋時(shí)輪(1907.09.10-1991.09.17),時(shí)任總高級步校校長。
朱良才(1900.09.27-1989.02.22),時(shí)任北京軍區(qū)政委。
董其武(1899.11.27-1989.03.03),時(shí)任69軍軍長。
唐亮(1910.06.13-1986.11.20),時(shí)任南京軍區(qū)政委。
葉飛(1914.05.07-1999.04.18),時(shí)任南京軍區(qū)副司令兼福建軍區(qū)司令。
楊得志(1911.01.03-1994.10.25),時(shí)任濟(jì)南軍區(qū)司令。
王新亭(1908.12.23-1984.12.11),時(shí)任濟(jì)南軍區(qū)政委代司令員。
黃永勝(1910.11.17-1983.04.26),時(shí)任廣州軍區(qū)司令。
李天佑(1914.01.08-1970.09.27),時(shí)任廣州軍區(qū)副司令兼廣西軍區(qū)司令。
陳明仁(1903.04.07-1974.05.21),時(shí)任55軍軍長。
賀炳炎(1913.02.05-1960.07.01),時(shí)任成都軍區(qū)司令。
閻紅彥(1909.10.26-1967.01.08),時(shí)任成都軍區(qū)第一副政委。
謝富治(1909.08.-1972.03.26),時(shí)任昆明軍區(qū)司令兼政委。
陶峙岳(1892.9.18-1988.12.26),時(shí)任新疆建設(shè)兵團(tuán)司令。
烏蘭夫(1906.12.23-1988.12.08),時(shí)任內(nèi)蒙古軍區(qū)司令、政委。
周桓(1909.02.22-1993.10.27),時(shí)任沈陽軍區(qū)政委。
楊勇(1912.10.28-1983.01.06),時(shí)任志愿軍司令。
李志民(1906.07.09-1987.11.16),時(shí)任志愿軍政委。
趙爾陸(1905.06.04-1967.02.02),時(shí)任二機(jī)部長。
1956年授予(1人)
王建安(1907.11.08-1980.07.25),時(shí)任沈陽軍區(qū)副司令員。
1957年授予(1人)
李聚奎(1904.12.31-1995.6.25),時(shí)任總后勤部政治委員
建國后1955年授銜,王震任什么職務(wù)?
中華人民共和國成立后,王震同志歷任中共中央西北局委員,新疆分局第一書記,新疆軍區(qū)第一副司令員、代司令員等職。
1954年2月,王震同志轉(zhuǎn)任鐵道兵司令員兼政治委員,同年任解放軍副總參謀長。
1955年,王震同志被授予中國人民解放軍上將軍銜。
1956年5月起,王震同志長期擔(dān)任農(nóng)墾部部長。
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由尚恩教育網(wǎng)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。